Hanes ariannol THE ELY TRINITY DOLE CHARITY

Rhif yr elusen: 1081461
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £9.07k £8.83k £8.86k £9.09k £5.07k
Cyfanswm gwariant £7.95k £11.49k £16.10k £9.90k £14.32k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A