Hanes ariannol EZER MIKOIDESH FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1084906
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £577.04k | £540.09k | £527.89k | £388.10k | £672.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £526.54k | £632.90k | £671.55k | £418.08k | £680.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £577.02k | £540.09k | £522.45k | N/A | £671.76k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £26 | £0 | £5.44k | N/A | £953 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £524.15k | £632.90k | £671.55k | N/A | £679.75k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.39k | £0 | £0 | N/A | £520 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.98k | £2.45k | £3.58k | N/A | £3.36k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £15.10k | £190.46k | £184.48k | N/A | £187.95k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.