ROCHFORD AND RAYLEIGH CITIZENS ADVICE BUREAU LIMITED
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The principal activity of the Bureau is the provision of free, confidential, independent and impartial advice, information and counsel for members of the public, ensuring that individuals do not suffer through lack of knowledge or an inability to express their needs effectively.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2019
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £85,729 o 2 grant(iau) llywodraeth
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Essex
Llywodraethu
- 06 Mawrth 2020: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1113231 Citizens Advice Braintree & South Essex Limited
- 19 Hydref 2000: Cofrestrwyd
- 06 Mawrth 2020: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £231.00k | £151.71k | £94.32k | £114.81k | £105.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £238.21k | £187.53k | £107.14k | £108.52k | £115.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £60.00k | £0 | £0 | £80.14k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £79.74k | £76.06k | £1.80k | £85.73k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 27 Medi 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | 27 Medi 2019 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | 01 Hydref 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | 01 Hydref 2018 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | 02 Hydref 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | 03 Hydref 2017 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | 24 Ionawr 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | 29 Gorffennaf 2016 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 31ST MAY 2000, AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS INCORPORATED 15TH SEPTEMBER 2000 AND 8 JULY 2009. AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 27 OCT 2016
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE PUBLIC BENEFIT BY THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, THE PROTECTION AND PRESERVATION OF HEALTH AND THE RELIEF OF POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS IN PARTICULAR, BUT WITHOUT LIMITATION, FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY IN THE LOCAL AUTHORITY DISTRICT OF ROCHFORD AND SURROUNDING AREAS.
Maes buddion
THE AREA OF ROCHFORD DISTRICT COUNCIL
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window