Hanes ariannol TALYLLYN HOLDINGS LIMITED
Rhif yr elusen: 1089053
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.70m | £1.67m | £1.30m | £1.75m | £2.23m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.31m | £1.40m | £1.03m | £1.38m | £1.72m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £360.42k | £150.21k | £247.21k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £233.37k | £509.58k | £790.82k | £506.90k | £880.46k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £536.61k | £531.30k | £249.60k | £503.51k | £617.89k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £550.85k | £604.66k | £251.18k | £640.08k | £721.78k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.24k | £2.23k | £547 | £11 | £963 | |
|
Incwm - Arall | £375.36k | £18.04k | £7.25k | £99.53k | £12.80k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £59.44k | £92.93k | £82.93k | £115.06k | £320.21k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £859.74k | £928.63k | £798.55k | £971.82k | £1.19m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £449.08k | £466.67k | £230.52k | £408.85k | £536.36k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.00k | £13.03k | £12.32k | £12.58k | £13.92k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.