Hanes ariannol THE GUILDHALL SCHOOL TRUST

Rhif yr elusen: 1082472
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.49m £1.54m £1.76m £2.06m £2.39m
Cyfanswm gwariant £2.15m £2.00m £1.98m £2.57m £2.93m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £1.04m £1.54m £2.55m £2.38m £3.23m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £51.79k £15.00k £42.96k
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £62.37k £410.20k £1.27m £319.58k £1.34m
Incwm - Buddsoddiad £410.83k £356.32k £382.04k £394.49k £455.11k
Incwm - Arall £35.58k £51.31k £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £410.20k £1.27m £459.03k £13.64k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.12m £1.99m £1.96m £2.55m £2.91m
Gwariant - Ar godi arian £34.47k £12.53k £15.19k £10.58k £19.29k
Gwariant - Llywodraethu £78.26k £89.40k £82.05k £91.83k £92.49k
Gwariant - Sefydliad grantiau £2.04m £1.90m £1.88m £2.46m £2.81m
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £34.47k £12.53k £15.19k £10.58k £15.40k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0