Hanes ariannol STUDIO VOLTAIRE

Rhif yr elusen: 1082221
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.80m £2.28m £1.69m £1.28m £1.22m
Cyfanswm gwariant £916.77k £764.44k £1.27m £1.44m £1.31m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £445.82k £929.34k £387.23k £24.99k £84.56k
Incwm o roddion a chymynroddion £950.34k £1.84m £836.13k £422.63k £439.41k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £694.54k £248.75k £424.74k £611.73k £430.73k
Incwm - Weithgareddau elusennol £144.00k £407.26k £423.50k £187.05k £273.20k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £4.87k £2.19k £275 £465
Incwm - Arall £0 £14.20k £0 £56.47k £75.98k
Incwm - Cymynroddion £0 £1.84m £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £625.32k £651.95k £1.15m £1.18m £1.20m
Gwariant - Ar godi arian £291.45k £112.49k £119.91k £255.74k £106.85k
Gwariant - Llywodraethu £4.50k £4.09k £4.52k £38.41k £39.20k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £31.40k £0 £11.25k £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0