FIVE PILLARS LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Five Pillars provide emergency aid across UK and internationally. We seek to reduce the immediate suffering in a crisis, followed by support for long term redevelopment of disrupted communities to improve quality of their lives through education, housing and employment projects. We lead and also work in a collaborative model to easy trauma and suffering and to improve quality of human lives.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Llety/tai
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Bangladesh
- India
- Pakistan
Llywodraethu
- 27 Medi 2000: Cofrestrwyd
- FIVE PILLARS CHARITY (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARIF HUSSAIN | Cadeirydd |
|
||||||
Hatim Qureshi | Ymddiriedolwr | 29 May 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.33k | £9.63k | £7.61k | £23.76k | £4.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.75k | £4.30k | £869 | £18.54k | £3.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 08 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 27 Mawrth 2025 | 300 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 05 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 11 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 09 Mehefin 2021 | 9 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES
Gwrthrychau elusennol
1.THE RELIEF OF POVERTY AND THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF ORPHANS IN PAKISTAN PARTICULARY BUT NOT EXCLUSIVELY THROUGH THE ESTABLISHMENT OF HOMES, ORPHANAGES OR OTHER SUCH INSTITUTIONS 2.TO RELIEVE POVERTY AND SICKNESS AND TO PROMOTE THE PRESERVATION OF HEALTH AMONG MEMBERS OF THE PAKISTANI COMMUNITY IN PAKISTAN AND IN THE UNITED KINGDOM AND IN PARTICULAR AMONG CHILDREN AND THE ELDERLY MEMBERS OF THE COMMUNITY; TO ADVANCE EDUCATION IN THE LANGUAGE RELIGION AND CULTURES OF PAKISTAN AND IN PARTICULAR FOR THE BENEFIT OF CHILDREN AND THE ELDERLY PAKISTANI COMMUNITY; IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION AND OTHER LEISURE-TIME OCCUPATION OF THE PUBLIC AND IN PARTICULAR THE PAKISTANI ELDERLY AND CHILDREN WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE; RELIEF OF POVERTY THROUGH FINANCIAL HELP TO OLD PEOPLES HOMES EYE CAMPS DISTRIBUTION OF FOOD IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY IN PAKISTAN; THE RELIEF OF SICKNESS AND THE PRESERVATION AND PROTECTION OF GOOD HEALTH AMONG ORPHANED CHILDREN AND THE ELDERLY COMMUNITY IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY IN PAKISTAN
Maes buddion
UNITED KINGDOM AND PAKISTAN
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
12
White Hart Street
HIGH WYCOMBE
Bucks
HP11 2HL
- Ffôn:
- 07973743731
- E-bost:
- info@fivepillarscharity.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window