ymddiriedolwyr DARLINGTON MOWDEN PARK TOWNSWOMEN'S GUILD
Rhif yr elusen: 1081869
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosemary Ellen Grace Etherington | Ymddiriedolwr | 06 March 2024 |
|
|
||||
Pamela Wallis PAM | Ymddiriedolwr | 02 March 2022 |
|
|
||||
Christine Florence Etherington | Ymddiriedolwr | 31 October 2018 |
|
|
||||
Alwynne Watson | Ymddiriedolwr | 04 March 2017 |
|
|
||||
Hillary Hudson | Ymddiriedolwr | 04 March 2017 |
|
|
||||
ANDREA ROBSON | Ymddiriedolwr | 25 October 2011 |
|
|||||
ANN HARDING | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARJORIE STAPLETON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
OLIVE WINCHESTER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JANE FARNISH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.