Hanes ariannol ST PAUL'S CATHEDRAL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1082711
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.62m | £595.51k | £1.55m | £3.00m | £842.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £779.69k | £1.38m | £80.10k | £1.35m | £4.35m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.61m | £586.57k | £1.55m | £3.00m | £835.13k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £10.94k | £8.94k | £3.85k | £867 | £7.48k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £11.11k | £460.00k | £172.72k | £11.62k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £766.06k | £1.36m | £50.50k | £1.34m | £4.34m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £13.63k | £18.79k | £29.60k | £14.96k | £14.65k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.28k | £0 | £8.10k | £7.47k | £8.58k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £1.36m | £0 | £1.33m | £4.33m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.