MITCHAM COMMON EDUCATION TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promotes and undertakes educational activities about Mitcham Common.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Croydon
- Merton
- Sutton
Llywodraethu
- 23 Hydref 2001: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Councillor Jenifer Gould | Ymddiriedolwr | 05 October 2022 |
|
|||||
Councillor Martin Whelton | Ymddiriedolwr | 05 October 2022 |
|
|
||||
Norman Jones | Ymddiriedolwr | 05 October 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £150 | |
|
Cyfanswm gwariant | £440 | £1.47k | £467 | £1.00k | £686 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 26 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 17 Mai 2024 | 107 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 21 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 23 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 15 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 19TH FEBRUARY 2001
Gwrthrychau elusennol
(1) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC BY PROMOTING, ENCOURAGING AND FACILITATING THE STUDY OF THE BIODIVERSITY AND HISTORY OF LAND CALLED MITCHAM COMMON LYING WITHIN THE LONDON BOROUGHS OF MERTON AND SUTTON, WITH PARTICULAR REFERENCE TO ITS FLORA AND FAUNA, ECOLOGY, NATURE CONSERVATION, GEOGRAPHY, GEOLOGY, HYDROLOGY, ARCHAEOLOGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (2) TO PROVIDE AND ASSIST IN THE PROVISION OF ACCESS FOR PEOPLE WITH DISABILITIES TO THE EDUCATIONAL AND RECREATIONAL FACILITIES OF MITCHAM COMMON.
Maes buddion
MERTON AND SUTTON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
MILL HOUSE
ECOLOGY CENTRE
WINDMILL HOUSE
WINDMILL ROAD
MITCHAM
CR4 1HT
- Ffôn:
- 02082880453
- E-bost:
- mitchamcommoninfo@merton.gov.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window