Hanes ariannol THE INNER WHEEL CLUB OF ALDERSHOT BENEVOLENT FUND

Rhif yr elusen: 1083261
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.00k £800 £800 £750 £2.00k
Cyfanswm gwariant £600 £300 £600 £500 £1.60k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A