Hanes ariannol IPSWICH AND DISTRICT COUNCIL FOR VOLUNTARY SERVICE
Rhif yr elusen: 1082288
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £887.24k | £1.03m | £746.99k | £696.87k | £597.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £947.57k | £905.14k | £1.49m | £613.47k | £760.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £59.80k | £71.18k | £74.68k | £96.90k | £64.78k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £32.72k | £79.29k | £91.13k | £89.04k | £56.37k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £752.11k | £869.92k | £577.56k | £507.61k | £472.35k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £16.06k | £14.23k | £3.62k | £3.33k | £3.81k | |
|
Incwm - Arall | £26.55k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £921.64k | £877.64k | £39.18k | £580.76k | £732.67k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £25.93k | £27.50k | £29.90k | £32.71k | £27.37k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.