ymddiriedolwyr VOLUNTARY ORGANISATIONS' NETWORK NORTH EAST
Rhif yr elusen: 1084083
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALISON DUNN | Cadeirydd | 30 November 2017 |
|
|
||||
Craig Henderson | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||
Adam Hill | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||
Victoria Ann Burnip | Ymddiriedolwr | 18 November 2021 |
|
|
||||
JONATHAN ROBERT CARLING | Ymddiriedolwr | 18 November 2021 |
|
|
||||
Colin Thompson Hewitt | Ymddiriedolwr | 18 November 2021 |
|
|||||
JANE HELEN KINGSTON | Ymddiriedolwr | 18 November 2021 |
|
|
||||
SANDRA JANE COULTER | Ymddiriedolwr | 18 November 2021 |
|
|
||||
Steven Peter Duckworth | Ymddiriedolwr | 10 December 2019 |
|
|
||||
Kerry Suzanne Robinson | Ymddiriedolwr | 07 November 2019 |
|
|
||||
Kumareswaradas Ramanathas | Ymddiriedolwr | 07 November 2019 |
|
|||||
Modupe Ayodeji Michael Fawole | Ymddiriedolwr | 07 November 2019 |
|
|||||
Professor Edward Kunonga | Ymddiriedolwr | 07 November 2019 |
|
|
||||
Donna Marie Bulmer | Ymddiriedolwr | 13 December 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.