Hanes ariannol ST IVES SCHOOL OF PAINTING TRUST
Rhif yr elusen: 1083981
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2007 | 31/12/2008 | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 31/05/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £80.30k | £81.32k | £75.88k | £74.83k | £160.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £79.00k | £76.98k | £75.59k | £80.17k | £152.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.