Hanes ariannol CITIZENS ADVICE IN NORTH & WEST KENT
Rhif yr elusen: 1082979
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £951.06k | £986.45k | £1.16m | £1.41m | £2.02m | |
|
Cyfanswm gwariant | £890.36k | £1.03m | £1.15m | £1.50m | £1.80m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £103.96k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £619.70k | £401.94k | £435.44k | £712.62k | £923.21k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.11k | £8.08k | £277.13k | £372.31k | £887.43k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £48.56k | £28.45k | £15.28k | £18.32k | £13.45k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £895.54k | £947.79k | £865.83k | £1.02m | £862.29k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.85k | £2.12k | £449 | £171 | £7.21k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £248.65k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £882.03k | £1.01m | £1.09m | £1.48m | £1.73m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £8.33k | £22.17k | £58.36k | £20.68k | £66.68k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £191.18k | £27.85k | £17.14k | £15.79k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £28.20k | £20.02k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.