ymddiriedolwyr CITIZENS ADVICE IN NORTH & WEST KENT
Rhif yr elusen: 1082979
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louise Anne Janice Bryant | Cadeirydd | 24 July 2017 |
|
|
||||
Andrew John Cumming | Ymddiriedolwr | 07 May 2024 |
|
|
||||
Lila Gail Dowie | Ymddiriedolwr | 04 October 2022 |
|
|
||||
Thomas James Bourne | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Elaine Margaret Abbs | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|||||
Peter John Oakford | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|||||
George Johnston Gordon | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|||||
Evelyn Cook | Ymddiriedolwr | 24 November 2020 |
|
|
||||
MARTIN WILLIAM MILES | Ymddiriedolwr | 24 July 2017 |
|
|||||
Christine Ann Grosskopf | Ymddiriedolwr | 06 December 2016 |
|
|
||||
Robin Mark Eccles Thompson | Ymddiriedolwr | 06 December 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.