CHICHESTER CATHEDRAL CHORISTERS' ASSOCIATION'S SCHOLARSHIP TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Support for educational fees for choristers of Chichester Cathedral.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 21 Ionawr 2002: Cofrestrwyd
- CCCA TRUST FOR CHORISTERS' SCHOLARSHIPS (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Howard Lawrence Jenner | Ymddiriedolwr | 17 November 2020 |
|
|
||||||
John Francis Attwater | Ymddiriedolwr | 24 September 2016 |
|
|||||||
Canon Nason David | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
||||||
ANDREW TIMOTHY PORTER MA, MSC | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
TIM INGRAM HILL | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.78k | £20.89k | £23.41k | £31.33k | £30.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.99k | £16.15k | £19.96k | £20.63k | £21.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 16 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 16 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 04 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 04 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 03 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 06 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 12 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 22 JULY 2000 AS AMENDED BY SCHEME DATED 08 MAY 2018 as amended on 30 Nov 2019
Gwrthrychau elusennol
(1)TO SUPPORT THE EDUCATION AND MUSICAL DEVELOPMENT OF ONE OR MORE BOYS SINGING IN THE CATHEDRAL CHOIR AT CHICHESTER CATHEDRAL. (2)THE TRUSTEES MAY, AT THEIR DISCRETION, CONTINUE TO PAY A CURRENTLY AWARDED BURSARY TO A BOY WHO HAS HAD REASON TO LEAVE THE CHOIR PRIOR TO HIS LEAVING THE CATHEDRAL CHOIR SCHOOL (THE PREBENDAL SCHOOL).
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE, THE UNITED KINGDOM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
81 ALWYN ROAD
MAIDENHEAD
SL6 5EJ
- Ffôn:
- 01628788757
- E-bost:
- a.t.porter@btinternet.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window