EMMA HUMPHREYS MEMORIAL PRIZE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The principal activity of the Charity is to award an annual prize to a woman and group that has, in the opinion of the judges, made a significant contribution to the raising of awareness around issues of violence against women and children.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Cyllid Arall
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 24 Hydref 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1169213 CENTRE FOR WOMEN'S JUSTICE
- 29 Gorffennaf 2002: Cofrestrwyd
- 24 Hydref 2024: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.65k | £305 | £25.83k | £4.68k | £7.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.62k | £2.76k | £4.11k | £11.42k | £29.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 08 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 12 Mai 2024 | 12 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 23 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 23 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 14 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 28 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST EXECUTED ON THE 13TH JUNE 2002.
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEES SHALL HOLD THE TRUST FUND AND ITS INCOME UPON TRUST TO APPLY THEM FOR THE FOLLOWING OBJECTS ("THE OBJECTS") IN UNITED KINGDOM ("THE AREA OF BENEFIT") TO PRESERVE LIFE AND PROPERTY BY PREVENTING THE CRIME OF MALE VIOLENCE AGAINST WOMEN AND/OR CHILDREN BY THE GIVING OF AN ANNUAL PRIZE TO RECOGNISE THE RAISING OF PUBLIC AWARENESS OF THIS CRIME AND ITS CONSEQUENCES.
Maes buddion
NATIONAL
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window