ymddiriedolwyr ST MICHAELS CORNERSTONE TRUST
Rhif yr elusen: 1085991
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Frank Solomon | Cadeirydd | 08 October 2014 |
|
|||||
Russell Johnston | Ymddiriedolwr | 19 June 2020 |
|
|
||||
Candace Plouffe | Ymddiriedolwr | 17 April 2020 |
|
|
||||
Jane Thomas | Ymddiriedolwr | 24 July 2018 |
|
|
||||
COUNCILLOR COLIN HAY | Ymddiriedolwr | 24 July 2018 |
|
|
||||
Rev James Holford White | Ymddiriedolwr | 15 December 2015 |
|
|
||||
Rev MARTIN HUGH TURNER | Ymddiriedolwr | 15 August 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.