KASHMIRI AND AFRICAN DEAF CHILDREN'S' TRUST

Rhif yr elusen: 1086367
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (34 diwrnod yn hwyr)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Provide grants to the running of a deaf school in Kashmir and raising funds to set up an audiology clinic.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £39,233
Cyfanswm gwariant: £18,425

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Anabledd
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • India
  • Pakistan
  • Y Gambia

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 27 Ebrill 2001: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • KADECT (Enw gwaith)
  • KASHMIR DEAF CHILDREN'S TRUST (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Talu staff
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
MOHAMMED AKHTAR Cadeirydd
Dim ar gofnod
MOHAMMED AFZAL Ymddiriedolwr
ISLAMIC CENTRE ST ALBANS (HERTS)
Derbyniwyd: Ar amser
ST ALBANS PAKISTAN WELFARE AND CULTURAL ASSOCIATION
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1565 diwrnod
AFSANA AKHTAR Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
GERDI QUIST Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
CHRIS BUMSTEAD Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £87.09k £75.66k £75.97k £58.95k £39.23k
Cyfanswm gwariant £99.63k £51.35k £56.04k £47.10k £18.43k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £20.00k N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 04 Rhagfyr 2024 34 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 04 Rhagfyr 2024 34 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 31 Rhagfyr 2023 61 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 31 Rhagfyr 2023 61 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 30 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 30 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 06 Rhagfyr 2021 36 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020

(Mae'r cyfrifon
hyn wedi'u cymhwyso)

06 Rhagfyr 2021 36 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 07 Tachwedd 2020 7 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 07 Tachwedd 2020 7 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
17 BLANDFORD ROAD
ST. ALBANS
AL1 4JP
Ffôn:
01727838518