Hanes ariannol GET SET GIRLS
Rhif yr elusen: 1085966
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £354.07k | £375.67k | £511.66k | £407.25k | £766.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £360.25k | £359.21k | £483.67k | £402.32k | £728.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £2.32k | £3.68k | £416 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £511.65k | N/A | £131.37k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | N/A | £635.46k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £13 | N/A | £51 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £483.57k | N/A | £728.03k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £96 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £3.24k | N/A | £4.15k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £15.00k | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.