LONDON NORTH WEST HEALTHCARE CHARITABLE FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Activities of the charity include supporting London North West University Healthcare NHS Trust and other NHS organisations in North West London, by providing funds to benefit patients and staff and by purchasing complementary equipment or services for which the organisations are unable to provide funding through the NHS exchequer sources.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£1,064,000
Roddion a chymynroddion | £779.00k | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £285.00k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,226,000
Codi arian | £245.00k | |
Weithgareddau elusennol | £953.00k | |
Arall | £28.00k |
£758,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £273.00k | |
Gwariant elusennol | £953.00k |
Codi arian a Arall Gwariant | £273.00k | |
Gwariant elusennol | £953.00k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £596.00k |
Pobl

5 Gweithwyr
1 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£70k i £80k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- BRENT COMMUNITY SERVICES TRUST (Enw gwaith)
- CENTRAL MIDDLESEX HOSPITAL NHS TRUST (Enw gwaith)
- EALING HOSPITAL NHS TRUST (Enw gwaith)
- HARROW COMMUNITY SERVICES TRUST (Enw gwaith)
- LONDON NORTH WEST HEALTHCARE CHARITY (Enw gwaith)
- NORTH WEST LONDON HOSPITALS NHS TRUST (Enw gwaith)
- NORTHWICK PARK AND ST MARKS NHS TRUST (Enw gwaith)
- BRENT PRIMARY CARE TEACHING TRUST (Enw blaenorol)
- CHARITIES ADMINISTERED IN CONNECTION WITH NORTH WEST LONDON HOSPITALS NHS TRUST (Enw blaenorol)
- HARROW PRIMARY CARE TRUST (Enw blaenorol)
- LONDON NORTH WEST HEALTHCARE CHARITABLE FUND (Enw blaenorol)
- LONDON NORTH WEST HEALTHCARE NHS TRUST (Enw blaenorol)
- LONDON NORTH WEST UNIVERSITY HEALTHCARE NHS TRUST (Enw blaenorol)
- WESTMINSTER PRIMARY CARE TRUST (Enw blaenorol)
- Mwy
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
1 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
London North West University Healthcare NHS Trust | Ymddiriedolwr | 20 August 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £947.71k | £1.91m | £707.02k | £790.83k | £1.06m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.59m | £873.66k | £935.39k | £875.26k | £1.23m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £558.36k | £1.66m | £447.71k | £339.05k | £779.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £130.28k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £179.44k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £259.07k | £253.64k | £259.30k | £272.34k | £285.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £94.23k | £96.67k | £204.12k | £123.53k | £159.96k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.33m | £771.76k | £824.72k | £605.73k | £953.00k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £253.39k | £91.44k | £103.15k | £262.69k | £245.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £5.00k | £7.00k | £0 | £28.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £399.43k | £0 | £387.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £31.43k | £30.49k | £31.46k | £0 | £31.00k | |
|
Gwariant - Arall | £6.80k | £10.46k | £7.52k | £6.84k | £28.00k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £6.15m | £7.39m | £8.02m | £7.62m | £8.38m | |
|
Cyfanswm asedau | £296.05k | £1.22m | £921.68k | £1.28m | £983.00k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £245.98k | £126.52k | £60.53k | £506.65k | £369.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 09 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 09 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 14 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 14 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 20 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 20 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SEE INDIVIDUAL CONSTITUENTS
Gwrthrychau elusennol
SEE INDIVIDUAL CONSTITUENTS
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- BRENT COMMUNITY SERVICES - PHYSICAL DISABILITY SERVICE FUND
- BRENT COMMUNITY SERVICES GENERAL CHARITABLE FUND
- CENTRAL MIDDLESEX HOSPITAL GENERAL CHARITABLE FUND
- CHILDRENS CENTRE FUND
- EALING HOSPITAL CHARITABLE FUND
- FAMILY PLANNING SERVICES FUND
- HARROW COMMUNITY SERVICE GENERAL CHARITABLE FUND
- HARROW COMMUNITY SERVICES – CANCER RELIEF FUND
- HEARTBEAT 2000
- LONDON NORTH WEST HEALTHCARE CHARITABLE FUND
- LONDON NORTH WEST HEALTHCARE EXPENDABLE COMMON INVESTMENT FUND
- MARGARET EMILY TRISTRAM BEQUEST
- NORTHWICK PARK HOSPITAL - OLDER PEOPLE SERVICES FUND
- NORTHWICK PARK HOSPITAL GENERAL CHARITABLE FUND
- RESPIRATORY RESEARCH AND RELIEF FUND
- ST MARKS CHARITY
- WEMBLEY HOSPITAL FUND
- WESTMINSTER PRIMARY CARE TRUST GENERAL FUND
- 07 Chwefror 2022 : Asset transfer out
- 07 Chwefror 2022 : Asset transfer out
- 23 Chwefror 2004 : Cofrestrwyd
- 07 Chwefror 2022 : Tynnwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
London North West University Healthcare NHS Trust
Northwick Park & St Marks Hospital
Watford Road
Harrow
Middlesex
HA1 3UJ
- Ffôn:
- 02088693375
- E-bost:
- lnwh-tr.charity@nhs.net
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window