THE FLOUNDERS' FOLLY TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Maintaining Flounders Folly and enabling public access to it.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Amwythig
Llywodraethu
- 19 Ionawr 2001: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHARLES SEABURY SALMON | Cadeirydd | 01 April 2014 |
|
|
||||
Anthony Ernest Wood | Ymddiriedolwr | 14 April 2025 |
|
|
||||
Marianne Manley | Ymddiriedolwr | 19 October 2023 |
|
|
||||
Grant Wilson | Ymddiriedolwr | 19 October 2023 |
|
|
||||
Nevine Bentley | Ymddiriedolwr | 19 October 2023 |
|
|
||||
NICHOLAS DAVID COMPSTON PHILLIPS | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
EDWARD ROBERT WOOD | Ymddiriedolwr | 01 November 2011 |
|
|
||||
URSZULA BARBARA MAY BAUGH | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.15k | £253 | £579 | £1.76k | £1.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £758 | £269 | £904 | £2.64k | £1.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 03 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 18 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 12 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 27 DECEMBER 2000 AS AMENDED 26 APRIL 2005
Gwrthrychau elusennol
TO PRESERVE FOR THE BENEFIT OF THE PEOPLE OF SOUTH SHROPSHIRE AND OF THE NATION, ("THE BENEFICIARIES"),THE HISTORICAL, ARCHITECTURAL AND CONSTRUCTIONAL HERITAGE THAT MAY EXIST IN AND AROUND THE DISTRICT OF SOUTH SHROPSHIRE INCLUDING, BUT WITHOUT LIMITING THE GENERALITY OF THE FOREGOING, ACQUIRING, RENOVATING AND RESTORING FOR THE BENEFIT OF THE BENEFICIARIES, THE STRUCTURE, CURTILAGE, SITE AND ENVIRONS OF FLOUNDERS FOLLY, SITUATED ON CALLOW HILL IN THE PARISH OF CULMINGTON IN SHROPSHIRE
Maes buddion
SOUTH SHROPSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
DHJH Tenbury Wells Llp
81 Teme Street
TENBURY WELLS
Worcestershire
WR15 8AE
- Ffôn:
- 01584878353
- E-bost:
- seabury.salmon@yahoo.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window