Hanes ariannol BRITISH LIMBLESS EX-SERVICE MEN'S ASSOCIATION (BLESMA)
Rhif yr elusen: 1084189
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.84m | £4.76m | £4.23m | £3.96m | £5.37m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.23m | £5.23m | £5.40m | £6.35m | £6.08m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £413.04k | £277.34k | £31.19k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.90m | £4.06m | £3.01m | £3.02m | £4.11m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £413.04k | £65.00k | £165.38k | £198.93k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £909.62k | £475.93k | £640.26k | £709.72k | £1.00m | |
|
Incwm - Arall | £2.61m | £153.43k | £406.34k | £23.08k | £251.73k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £4.24m | £2.23m | £687.58k | £1.24m | £2.11m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.17m | £4.17m | £4.29m | £5.29m | £4.92m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.06m | £1.07m | £1.11m | £1.06m | £1.16m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £51.16k | £62.30k | £51.61k | £44.00k | £65.76k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £110.33k | £113.14k | £124.27k | £127.20k | £119.75k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.