BRITISH LIMBLESS EX-SERVICE MEN'S ASSOCIATION (BLESMA)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Blesma supports all serving and ex service men and women who lose limbs or the use of limbs, or one or both eyes in service or as a result of service. It also supports those ex service men and women who lose limbs not as a result of service or loss of use of limbs as a result of a traumatic incident. Blesma also supports widows and dependents of the above.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£5,365,544
Roddion a chymynroddion | £4.11m | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £1.00m | |
Arall | £251.73k |
Cyfanswm gwariant:
£6,083,240
Codi arian | £1.16m | |
Weithgareddau elusennol | £4.92m | |
Arall | £0 |
£1,327,170 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £1.16m | |
Gwariant elusennol | £4.92m |
Codi arian a Arall Gwariant | £1.16m | |
Gwariant elusennol | £4.92m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £609.47k |
Pobl

53 Gweithwyr
11 Ymddiriedolwyr
92 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£70k i £80k | 2 |
£80k i £90k | 1 |
£90k i £100k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 21 Mawrth 2017: y derbyniwyd cronfeydd gan 1059010 NORMANDY VETERANS ASSOCIATION BENEVOLENT FUND - NO...
- 20 Mehefin 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1006623 OPEN DOORS
- 05 Mai 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1166685 THE QUEEN'S LANCASHIRE REGIMENT VETERANS CHARITY.
- 06 Gorffennaf 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 261179 THE H J CHARITABLE TRUST
- 12 Mai 2025: y derbyniwyd cronfeydd gan 280302 THE ANDERTON FOUNDATION
- 19 Rhagfyr 2000: Cofrestrwyd
- BLESMA (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edward Grant Martin Davis CB CBE | Cadeirydd | 29 June 2024 |
|
|
||||
Lisa Johnston | Ymddiriedolwr | 29 June 2024 |
|
|
||||
Neil Heritage | Ymddiriedolwr | 20 August 2023 |
|
|
||||
COLIN WHITWORTH | Ymddiriedolwr | 20 August 2023 |
|
|
||||
Alan Mistlin | Ymddiriedolwr | 20 August 2023 |
|
|||||
Richard Gilbert | Ymddiriedolwr | 19 June 2022 |
|
|
||||
Robert Kerrigan | Ymddiriedolwr | 13 June 2021 |
|
|
||||
Liam Maguire | Ymddiriedolwr | 13 June 2021 |
|
|
||||
Stephen White | Ymddiriedolwr | 13 June 2020 |
|
|
||||
Miles Courtenay Ambler | Ymddiriedolwr | 10 June 2018 |
|
|
||||
Alison Laura Grant | Ymddiriedolwr | 11 June 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.84m | £4.76m | £4.23m | £3.96m | £5.37m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.23m | £5.23m | £5.40m | £6.35m | £6.08m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £413.04k | £277.34k | £31.19k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.90m | £4.06m | £3.01m | £3.02m | £4.11m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £413.04k | £65.00k | £165.38k | £198.93k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £909.62k | £475.93k | £640.26k | £709.72k | £1.00m | |
|
Incwm - Arall | £2.61m | £153.43k | £406.34k | £23.08k | £251.73k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £4.24m | £2.23m | £687.58k | £1.24m | £2.11m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.17m | £4.17m | £4.29m | £5.29m | £4.92m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.06m | £1.07m | £1.11m | £1.06m | £1.16m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £51.16k | £62.30k | £51.61k | £44.00k | £65.76k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £110.33k | £113.14k | £124.27k | £127.20k | £119.75k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £3.38m | £3.30m | £3.14m | £3.00m | £2.91m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £32.05m | £33.76m | £36.66m | £32.77m | £32.97m | |
|
Cyfanswm asedau | £6.43m | £5.52m | £5.04m | £3.37m | £3.88m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £550.40k | £415.53k | £414.42k | £510.80k | £523.43k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 23 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 23 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 06 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 06 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 01 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 01 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 02 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 02 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 22 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 22 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION DATED 17 OCTOBER 2000 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23 JUN 2016 as amended on 13 Jun 2021 as amended on 25 Jun 2023
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE WELFARE AND WELL-BEING OF ALL SERVING AND EX-SERVICE MEN AND WOMEN WHO HAVE LOST A LIMB OR LIMBS OR ONE OR BOTH EYES AS A RESULT OF SERVICE IN ANY BRANCH OF HER MAJESTY'S FORCES OR AUXILIARY FORCES AS MAY FROM TIME TO TIME BE DEFINED. 2)TO PROMOTE THE WELFARE AND WELL-BEING OF ALL THOSE SERVING AND EX-SERVICE MEN AND WOMEN WHO SUFFER LOSS OF A LIMB, PERMANENT LOSS OF SPEECH, HEARING; OR THE LOSS OF SIGHT IN ONE OR BOTH EYES; OR THE USE OF A LIMB. 3) TO ASSIST NEEDY WIDOWS AND WIDOWERS AND NEEDY DEPENDANTS OF THE ABOVE
Maes buddion
NATIONAL AND OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
British Limbless Ex-Service Mens
Association
115 New London Road
Chelmsford
Essex
CM2 0QT
- Ffôn:
- 02085483512
- E-bost:
- info@blesma.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window