THAMES VALLEY AIR AMBULANCE

Rhif yr elusen: 1084910
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The charity uses various fundraising methods to fund the operation of the Air Ambulance service covering Berkshire, Oxfordshire and Buckinghamshire.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr hefyd yn gyfarwyddwyr yr is-gyrff.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Bracknell Forest
  • Gorllewin Berkshire
  • Milton Keynes
  • Reading
  • Slough
  • Swydd Buckingham
  • Swydd Rydychen
  • Windsor And Maidenhead
  • Wokingham

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 28 Mawrth 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1169338 THE WORLDWINGS CHARITABLE TRUST
  • 10 Hydref 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1049373 WANTAGE ROTARY CLUB TRUST FUND
  • 07 Chwefror 2001: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • THAMES VALLEY AND CHILTERN AIR AMBULANCE TRUST (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Y Comisiwn Ansawdd Gofal
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Christopher Ian Bannister Cadeirydd 27 June 2023
THE LEE PARISH HALL
Derbyniwyd: Ar amser
Elizabeth Alison Nicoll Ymddiriedolwr 25 June 2024
Dim ar gofnod
Hamish Roy Callender Cormack Ymddiriedolwr 27 June 2023
Dim ar gofnod
Abimbola Sowande Ymddiriedolwr 05 January 2023
Dim ar gofnod
Jane Cotton Ymddiriedolwr 05 January 2023
CENTRAL HERTFORDSHIRE YMCA
Derbyniwyd: Ar amser
INTERNATIONAL ALERT
Derbyniwyd: Ar amser
Rebecca Riffel Ymddiriedolwr 05 January 2023
Dim ar gofnod
Sarah Alys Connaughton Ymddiriedolwr 05 January 2023
SHIPTON-ON-CHERWELL AND THRUPP MILLENNIUM VILLAGE HALL
Derbyniwyd: Ar amser
Paul John Dilley Ymddiriedolwr 29 March 2022
Dim ar gofnod
Vijay Jassal Ymddiriedolwr 06 January 2022
BRAIN RESEARCH TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Christopher Barry Shone Ymddiriedolwr 30 March 2021
Dim ar gofnod
Lesley Boler Ymddiriedolwr 31 January 2019
WANTAGE INDEPENDENT ADVICE CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2019 30/09/2020 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £8.71m £9.71m £13.85m £11.06m £12.23m
Cyfanswm gwariant £8.72m £9.02m £14.95m £11.42m £12.25m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £4.42m £5.52m £7.63m £6.63m £7.95m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £84.25k £4.00m £6.03m £4.32m £4.07m
Incwm - Weithgareddau elusennol £4.00m £3.96k £0 £12.22k £65.28k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £207.32k £191.48k £204.52k £106.12k £147.65k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £899.00k £1.47m £2.64m £2.39m £3.61m
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £5.29m £6.01m £9.69m £7.31m £7.86m
Gwariant - Ar godi arian £3.43m £3.01m £5.25m £4.11m £4.39m
Gwariant - Llywodraethu £119.36k £210.27k £358.60k £325.35k £329.81k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £8.70k £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 30/09/2019 30/09/2020 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Asedau hunan ddefnydd £1.03m £1.02m £1.91m £2.51m £3.34m
Buddsoddiadau tymor hir £5.11m £5.25m £7.10m £6.74m £7.77m
Cyfanswm asedau £10.70m £11.41m £8.78m £7.75m £6.40m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £978.77k £981.88k £1.33m £1.23m £1.26m

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 26 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 26 Tachwedd 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 08 Rhagfyr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 08 Rhagfyr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 21 Tachwedd 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 21 Tachwedd 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2020 29 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2020 12 Ebrill 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2019 07 Mai 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2019 07 Mai 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
TVAA
Stokenchurch House
Oxford Road
Stokenchurch
Bucks
HP14 3SX
Ffôn:
03009990135