ymddiriedolwyr THAMES VALLEY AIR AMBULANCE
Rhif yr elusen: 1084910
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Ian Bannister | Cadeirydd | 27 June 2023 |
|
|||||||
Elizabeth Alison Nicoll | Ymddiriedolwr | 25 June 2024 |
|
|
||||||
Hamish Roy Callender Cormack | Ymddiriedolwr | 27 June 2023 |
|
|
||||||
Abimbola Sowande | Ymddiriedolwr | 05 January 2023 |
|
|
||||||
Jane Cotton | Ymddiriedolwr | 05 January 2023 |
|
|||||||
Sarah Connaughton | Ymddiriedolwr | 05 January 2023 |
|
|||||||
Aisha Baker-Smith | Ymddiriedolwr | 05 January 2023 |
|
|||||||
Rebecca Riffel | Ymddiriedolwr | 05 January 2023 |
|
|
||||||
Paul John Dilley | Ymddiriedolwr | 29 March 2022 |
|
|
||||||
Vijay Jassal | Ymddiriedolwr | 06 January 2022 |
|
|||||||
Christopher Barry Shone | Ymddiriedolwr | 30 March 2021 |
|
|
||||||
Lesley Boler | Ymddiriedolwr | 31 January 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.