Hanes ariannol CROYDON NEIGHBOURHOOD CARE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1084451
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £153.91k | £176.13k | £203.17k | £178.34k | £262.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £140.95k | £156.60k | £163.16k | £143.88k | £229.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £111.70k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £118.00k | £115.00k | £166.70k | £111.06k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.