Hanes ariannol THE JOYCE FARLEY EDUCATIONAL TRUST
Rhif yr elusen: 1090248
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 24/01/2017 | 24/01/2018 | 24/01/2019 | 24/01/2020 | 24/01/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £40.70k | £59.28k | £25.10k | £27.06k | £2.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £38.65k | £38.48k | £36.33k | £20.64k | £10.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.