THE BRITISH PTERIDOLOGICAL SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The main activities of the society are to promote all aspects of Pteridology by encouraging the appreciation, conservation, cultivation and scientific study of ferns, horsetails, clubmosses, selaginellas and quillworts through publications, indoor meetings, educational events for the public, and field trips in the UK and overseas, the provision of grants and attendance at horticultural shows.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

17 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Gerner
- Ireland
- Jersey
- Yr Alban
Llywodraethu
- 11 Mehefin 2002: Cofrestrwyd
- BPS (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isabelle Cantillon | Ymddiriedolwr | 22 April 2023 |
|
|
||||
Andrew Tolman | Ymddiriedolwr | 22 April 2023 |
|
|
||||
Peter Madders | Ymddiriedolwr | 30 April 2021 |
|
|
||||
Alice Junka Taylor | Ymddiriedolwr | 30 April 2021 |
|
|
||||
Laurence Sutton | Ymddiriedolwr | 13 April 2019 |
|
|
||||
David Gavin Hill | Ymddiriedolwr | 16 April 2016 |
|
|
||||
Julian Phillip Reed | Ymddiriedolwr | 29 April 2013 |
|
|
||||
Dr Peter Blake | Ymddiriedolwr | 06 April 2013 |
|
|
||||
ALEC EDWARD GREENING | Ymddiriedolwr | 01 May 2012 |
|
|
||||
Dr Sue Dockerill | Ymddiriedolwr | 14 April 2012 |
|
|
||||
Dr Alison Jean Evans | Ymddiriedolwr | 12 May 2011 |
|
|
||||
Dr Adrian Dyer | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ALISON MARY PAUL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROB COOKE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
GILL SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARTIN HENRY RICKARD BSC | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BRYAN DUDLEY SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £32.43k | £28.18k | £25.84k | £27.58k | £23.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £30.30k | £25.98k | £25.65k | £30.52k | £24.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 27 SEPTEMBER 1961 WITH AMENDMENTS 1972, 1975, 1983, 2000, 2002 AND 5 APRIL 2008. as amended on 22 Apr 2017
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE SOCIETY ARE TO PROMOTE ALL ASPECTS OF PTERIDOLOGY BY ENCOURAGING THE APPRECIATION, CONSERVATION, CULTIVATION AND SCIENTIFIC STUDY OF FERNS, HORSETAILS, CLUBMOSSES AND QUILLWORTS THROUGH PUBLICATIONS, MEETINGS, THE PROVISION OF GRANTS AND OTHER APPROPRIATE MEANS.
Maes buddion
NATIONAL AND OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
NATURAL HISTORY MUSEUM
CROMWELL ROAD
LONDON
SW7 5BD
- Ffôn:
- 07840 288141
- E-bost:
- secretary@ebps.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window