MADRASA TUL IMAM MUHAMMAD ZAKARIYA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Madrasatul Imam Muhammad Zakaria is an independent educational institute for pupils. It aims to foster an awareness within students about their surroundings and society in an environment that is both conductive to their learning and moral welfare. The institute aims to install within its pupils with a sense of citizenship and prospensity for human welfare, values, plurality and multiculturalism.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2022
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £42,596 o 4 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 20 Medi 2001: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Trin cwynion
- Talu staff
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAQIR HUSSEIN PATEL | Ymddiriedolwr | 30 June 2015 |
|
|
||||
MOHMED IMRAN YAKUB DESAI | Ymddiriedolwr | 30 June 2015 |
|
|
||||
BILAL NAKHUDA | Ymddiriedolwr | 29 June 2015 |
|
|
||||
SAID AHMED | Ymddiriedolwr |
|
||||||
IBRAHIM OUNIA | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £100.83k | £108.14k | £140.23k | £133.80k | £144.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £114.03k | £112.69k | £125.13k | £106.46k | £124.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £8.89k | £12.88k | £36.97k | £38.96k | £42.60k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 315 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 315 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 03 Ionawr 2024 | 187 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 03 Ionawr 2024 | 187 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 27 Medi 2022 | 89 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 27 Medi 2022 | 89 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 23 Awst 2021 | 54 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 23 Awst 2021 | 54 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 21 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 21 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 8 DECEMBER 2000 AS VARIED BY SUPPLEMENTAL DEED DATED 24 AUGUST 2001
Gwrthrychau elusennol
1. THE ADVANCEMENT OF RELIGION AND EDUCATION IN ACCORDANCE WITH THE TENETS AND DOCTRINES OF SUNNI ISLAM WHICH IS IN ACCORDANCE WITH THE JURISTIC INTERPRETATION OF THE GRAND MUFTI OF DAROOL-ULOOM AL-ARABIYYA AL-ISLAMIYYA, HOLCOMBE HALL, HOLCOMBE, BURY, LANCASHIRE. 2. TO FURTHER ISLAMIC EDUCATION INCLUDING THE TEACHING OF THE ARABIC LANGUAGE. 3. TO HELP EDUCATE YOUNG MUSLIMS SO AS TO DEVELOP THEIR PHYSICAL, MENTAL AND SPIRITUAL CAPACITIES THAT THEY MAY GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND MEMBERS OF SOCIETY. 4. TO ASSIST IN THE PROVISION OF ANY CHARITABLE SERVICES.
Maes buddion
LANCASHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Imam Muhammad Zakariya School
Leonard House
2 Bairstow Street
PRESTON
PR1 3TN
- Ffôn:
- 01772 881 968
- E-bost:
- info@imz.org.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window