Hanes ariannol THE CHILTERN SOCIETY

Rhif yr elusen: 1085163
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £473.05k £434.22k £584.64k £866.13k £702.98k
Cyfanswm gwariant £464.51k £434.14k £529.83k £882.17k £600.20k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £23.68k £67.13k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £50.00k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A £481.71k £116.46k £592.89k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A £17.40k £8.77k £6.25k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A £75.56k £55.87k £76.64k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A £9.97k £18.07k £27.20k
Incwm - Arall N/A N/A £1 £666.96k £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A £194.92k £95.66k £114.09k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A £410.74k £749.64k £505.78k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A £119.09k £132.53k £94.43k
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A £12.44k £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A N/A £0 £0 £0