Hanes ariannol TALL SHIPS (WALES) TRUST

Rhif yr elusen: 1088176
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.16k £17.35k £23.79k £53.61k £31.29k
Cyfanswm gwariant £18.17k £23.70k £22.30k £38.56k £17.92k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £5.00k N/A £32.87k £25.00k