Hanes ariannol SPAN ARTS LTD
Rhif yr elusen: 1088723
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £209.43k | £207.84k | £147.25k | £234.45k | £143.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £198.30k | £203.91k | £130.37k | £143.49k | £207.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £48.82k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £43.03k | £40.24k | N/A | £73.14k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.