PENTRA SERVICES LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
PSL is a well established organisation, which is key to the management and delivery of services, which benefit the welfare and employment prospects of residents across the communities of Cheshire and Merseyside and carries out the following activities: employment and skills provision, work experience, occupational training and qualifications, IAG Services and Travel Support Services.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dwyrain Swydd Gaerlleon
- Gorllewin Swydd Gaerlleon A Chaer
- Wirral
Llywodraethu
- 28 Chwefror 2001: Cofrestrwyd
- PENTRA (Enw gwaith)
- THE PSL GROUP (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYN ROSEMARY GARWOOD | Cadeirydd |
|
|
|||||
ANNETTE ROBERTS | Ymddiriedolwr | 01 March 2019 |
|
|
||||
Joyce Lewis-Santo | Ymddiriedolwr | 30 October 2014 |
|
|
||||
Ian James Horton | Ymddiriedolwr | 08 November 2011 |
|
|||||
LINDA ELLEN JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.84k | £13.49k | £6.27k | £14.40k | £6.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £44.24k | £54.22k | £58.65k | £54.65k | £58.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 13 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 14 Mawrth 2024 | 43 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 07 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 08 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 10 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 16 NOVEMBER 2000 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 21 JANUARY 2001 AND 18 JANUARY 2005
Gwrthrychau elusennol
TO CARRY ON ALL ANY OF THE BUSINESS OF AN ORGANISATION FOR THE RELIEF OF UNEMPLOYMENT FOR THE PUBLIC BENEFIT IN SUCH WAYS AS MAY BE THOUGHT FIT AND INCLUDING MORE PARTICULARLY TO ASSIST THE LONG TERM UNEMPLOYED TO FIND MEANINGFUL EMPLOYMENT BY MEANS OF THE PROVISION OF TEMPORARY EMPLOYMENT, TRAINING ,EDUCATION PERSONAL DEVELOPMENT, WORK EXPERIENCE, GUIDANCE AND SUPPORT SERVICES TO FACILITATE THE OVERALL ENCOURAGEMENT FOR THEM TO SEEK MEANINGFUL EMPLOYMENT AND TO ENCOURAGE THEM TO ACQUIRE REQUISITE PERSONAL AND SKILLS BASED ATTRIBUTES NECESSARY FOR THEM TO ACHIEVE MEANINGFUL EMPLOYMENT. TO ADVANCE THE EDUCATION OF PERSONS WHO ARE IN NEED BY REASON OF THEIR SOCIAL OR ECONOMIC CIRCUMSTANCES OR PERSONS WHO ARE THREATENED WITH UNEMPLOYMENT BY THE PROVISION OF VOCATIONAL TRAINING AND RE-TRAINING AND BY ASSISTING SUCH PERSONS TO FIND EMPLOYMENT.
Maes buddion
MERSEYSIDE CHESHIRE FLINTSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Unit C5
Stanlaw Abbey Business Centre
Dover Drive
ELLESMERE PORT
CH65 9BF
- Ffôn:
- 07583239439
- E-bost:
- info@pentra.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window