Hanes ariannol CUMBRIA FAMILY SUPPORT LTD
Rhif yr elusen: 1085861
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £225.42k | £273.67k | £289.33k | £390.21k | £377.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £238.68k | £232.24k | £283.00k | £349.25k | £320.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £100.92k | £72.00k | £72.00k | N/A | £72.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £500 | £1.75k | N/A | £72.00k | £50.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.