CUMBRIA FAMILY SUPPORT LTD

Rhif yr elusen: 1085861
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

We provide support for disadvantaged families with children up to eighteen years old. Volunteers visit their allocated families in their own home on a regular basis providing friendship, support & practical assistance. Group activities for parents & children are run in different venues & often in conjunction with other agencies. We also run a Child Contact Centre for absent parents.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £327,080
Cyfanswm gwariant: £405,975

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cumbria

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 28 Mawrth 2001: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • EAST CUMBRIA FAMILY SUPPORT ASSOCIATION (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Christine Renouf Cadeirydd 26 February 2018
Dim ar gofnod
Michael Richard Guy Smith Ymddiriedolwr 08 April 2025
Dim ar gofnod
Ashleigh Hall Ymddiriedolwr 11 February 2025
Dim ar gofnod
Walter McCulloch Ymddiriedolwr 27 April 2022
Dim ar gofnod
Rev Mary Edwards Ymddiriedolwr 28 October 2020
Dim ar gofnod
Andrew Dennis Spencer Hill Ymddiriedolwr 28 January 2020
Dim ar gofnod
Dorothy Anne Metcalf Ymddiriedolwr 12 January 2015
STAINTON VILLAGE HALL CIO
Derbyniwyd: Ar amser
KAREN MORLAND Ymddiriedolwr 13 September 2011
Dim ar gofnod
PETER TAYLOR HARRINGTON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £273.67k £289.33k £390.21k £377.64k £327.08k
Cyfanswm gwariant £232.24k £283.00k £349.25k £320.79k £405.98k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £72.00k £72.00k N/A £72.00k £72.00k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.75k N/A £72.00k £50.00k N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 21 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 21 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 08 Tachwedd 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 19 Rhagfyr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 26 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 26 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 13 Rhagfyr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 13 Rhagfyr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 13 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 13 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
THE OFFICE
MARDALE ROAD
PENRITH
CUMBRIA
CA11 9EH
Ffôn:
01768593102