Hanes ariannol RAPE AND SEXUAL ABUSE (RASA) CENTRE LTD

Rhif yr elusen: 1094462
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £936.73k £1.03m £1.14m £1.38m £1.42m
Cyfanswm gwariant £954.15k £953.86k £1.15m £1.37m £1.58m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £49.92k £783.47k N/A £652.10k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £696.56k £357.23k £294.57k £153.00k £674.26k
Incwm o roddion a chymynroddion £19.23k £8.24k £23.09k £18.27k £80.66k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £138.74k £645 £0 £118.40k £10.80k
Incwm - Weithgareddau elusennol £778.76k £1.02m £1.12m £1.24m £1.33m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £272 £361
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £908.93k £949.74k £1.15m £1.36m £1.58m
Gwariant - Ar godi arian £45.22k £4.12k £0 £8.44k £0
Gwariant - Llywodraethu £3.76k £8.37k £8.24k £16.42k £10.32k
Gwariant - Sefydliad grantiau £10.00k £13.13k £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0