ymddiriedolwyr ANGLICAN RELIGIOUS COMMUNITIES IN ENGLAND
Rhif yr elusen: 1097586
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR SUE CSF | Cadeirydd | 27 June 2012 |
|
|||||
Sr Linda OHP OHP | Ymddiriedolwr | 17 October 2023 |
|
|
||||
Br Patrick Souter CR | Ymddiriedolwr | 17 October 2023 |
|
|
||||
Mother Clare Louise SLG | Ymddiriedolwr | 10 November 2022 |
|
|
||||
Sr Heather Mary Francis Crane OHP | Ymddiriedolwr | 18 October 2022 |
|
|||||
Br Hugh SSF | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Sr Alison Jacquelyn Fry OSB | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||
Sr Chris James CSF | Ymddiriedolwr | 18 October 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.