THE SHREWSBURY & NEWPORT CANALS TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promoting and undertaking the restoration of the Shrewsbury Canal and the Newport branch of the Shropshire Union Canal to good and navigable order, including associated structures and buildings, for the benefit of the public.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
80 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Amwythig
- Swydd Stafford
- Telford & Wrekin
Llywodraethu
- 02 Hydref 2001: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERNARD CHARLES JONES | Cadeirydd | 26 March 2011 |
|
|
||||
Philip Tarrant | Ymddiriedolwr | 16 January 2025 |
|
|
||||
John William Snell | Ymddiriedolwr | 14 October 2023 |
|
|
||||
Simon Ardian Rowberry | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|
||||
Vaughan Welch | Ymddiriedolwr | 03 June 2017 |
|
|||||
Philip Michael Jones | Ymddiriedolwr | 03 June 2017 |
|
|
||||
John Edward Heather | Ymddiriedolwr | 21 November 2013 |
|
|
||||
John Metcalfe Stevens | Ymddiriedolwr | 18 July 2013 |
|
|||||
John Myers | Ymddiriedolwr | 15 June 2013 |
|
|
||||
SHERREL GILLIAN FIKEIS | Ymddiriedolwr | 20 May 2010 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £78.98k | £103.23k | £86.21k | £171.73k | £44.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £51.07k | £17.35k | £19.98k | £25.67k | £31.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.00k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 03 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 03 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 21 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 21 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 19 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 19 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 21 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 21 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 07 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 07 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 21 SEPTEMBER 2000 as amended on 03 Jun 2018
Gwrthrychau elusennol
(1) TO PROMOTE THE RESTORATION OF THE SHREWSBURY CANAL BETWEEN SHREWSBURY AND WAPPENSHALL JUNCTION IN THE COUNTY OF SHROPSHIRE AND OF THE NEWPORT BRANCH OF THE SHROPSHIRE UNION CANAL BETWEEN WAPPENSHALL JUNCTION AND NORBURY JUNCTION IN THE COUNTY OF STAFFORDSHIRE TO GOOD AND NAVIGABLE ORDER AND TO PROMOTE THE MAINTENANCE AND IMPROVEMENT OF THE CANALS FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC. (2) TO PROMOTE THE FULLEST USE OF THE CANALS BY ALL FORMS OF WATERBORNE TRAFFIC AND FOR ALL FORMS OF WATER-RELATED COMMERCIAL, LOCAL AMENITY, TOURIST AND RECREATIONAL ACTIVITY FOR THE PUBLIC BENEFIT. (3) TO PROMOTE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE HISTORY AND USE OF THE CANALS AND WATERWAYS AND OF THE CANALS IN PARTICULAR.
Maes buddion
SEE OBJECTS FOR AREA OF BENEFIT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
4 ARSCOTT
PONTESBURY
SHREWSBURY
SY5 0XP
- Ffôn:
- 01743860488
- E-bost:
- sbean@sncanal.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window