SOUTHERN BROOKS COMMUNITY PARTNERSHIP
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Builds community spirit within Bradley Stoke, Patchway and neighbouring areas. SBCP currently work with children, young people, families and older people, strengthening communities. SBCP is involved in many initiatives, it now manages many services and supports many other local groups. Its work continues to be based on sound community development principles and values.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2014
Cyfanswm incwm:
£849,090
Roddion a chymynroddion | £687.24k | |
Weithgareddau elusennol | £157.37k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £349 | |
Arall | £4.13k |
Cyfanswm gwariant:
£757,618
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £751.92k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £5.70k | |
Gwariant elusennol | £751.92k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £91.47k |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- De Swydd Gaerloyw
Llywodraethu
- 17 Gorffennaf 2015: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1157061 SOUTHERN BROOKS COMMUNITY PARTNERSHIPS
- 04 Mai 2001: Cofrestrwyd
- 17 Gorffennaf 2015: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
- PATCHWAY & BRADLEY STOKE COMMUNITY DEVELOPMENT PROJECT (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £843.68k | £706.53k | £657.15k | £541.96k | £849.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £832.77k | £548.69k | £803.67k | £545.65k | £757.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £641.13k | £774.17k | £480.88k | £391.42k | £687.24k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £202.54k | £64.86k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £176.21k | £149.87k | £157.37k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £12 | £11 | £50 | £669 | £349 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £4.13k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £793.17k | £681.74k | £791.43k | £540.10k | £751.92k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.67k | £12.37k | £12.24k | £5.56k | £5.70k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £32.28k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £23.75k | £21.46k | £19.38k | £13.65k | £9.91k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £143.72k | £320.34k | £183.28k | £162.00k | £312.14k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | -£96.00k | -£96.00k | -£118.00k | -£95.00k | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £25.68k | £41.08k | £48.47k | £25.15k | £80.07k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2014 | 08 Ionawr 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2014 | 12 Rhagfyr 2014 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2013 | 19 Tachwedd 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2013 | 19 Tachwedd 2013 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2012 | 19 Rhagfyr 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2012 | 19 Rhagfyr 2012 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 21 OCTOBER 1997 AND AMENDED 14 NOVEMBER 2001, 14 NOVEMBER 2005 AND 16 NOVEMBER 2009
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE BENEFITS OF THE INHABITANTS OF BRADLEY STOKE AND PATCHWAY PARISHES AND THE NEIGHBOURHOOD (HEREINAFTER CALLED "THE AREA OF BENEFIT") WITHOUT DISTINCTION OF ROLE, AGE, RACE, GENDER, SEXUAL ORIENTATION, ABILITY OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, BY ASSOCIATING TOGETHER THE SAID INHABITANTS AND THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS. THE ORGANISATION SHALL BE NON-PARTY IN POLITICS AND NON-SECTARIAN IN RELIGION.
Maes buddion
BRADLEY STOKE AND PATCHWAY PARISHES AND THE NEIGHBOURHOOD.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window