SCALE - SOUND CREATION ADVANCING LEARNING AND EDUCATION (FOR SPECIAL NEEDS)
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
WE SUPPORT SEVERE AND PROFOUND LEARNING DIFFICULTIES CHILDREN AND ADULTS HAVING EXTRA HEALTH NEEDS: SENSORY/PHYSICAL AND CHALLENGING BEHAVIOUR AND THE ELDERLY WITH DEMENTIA. SOUND/MUSIC/COLOUR/LIGHT ENABLES THEM TO HAVE CONTROL OVER AND IMPACT ON THEIR ENVIRONMENT. BY DOING SO OUR BENEFICIARIES ARE ABLE TO BE PART OF THE WIDER COMMUNITY.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2018
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 15 Chwefror 2020: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1091628 Community Foundation for Staffordshire and Shropsh...
- 18 Gorffennaf 2001: Cofrestrwyd
- 15 Chwefror 2020: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- SCALE (Enw gwaith)
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2014 | 31/10/2015 | 31/10/2016 | 31/10/2017 | 31/10/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.00k | £34.46k | £30.32k | £13.95k | £9.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.66k | £34.37k | £30.23k | £13.86k | £9.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £2.16k | £0 | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2018 | 03 Rhagfyr 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2018 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2017 | 19 Rhagfyr 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2017 | 03 Rhagfyr 2018 | 94 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2016 | 13 Rhagfyr 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2016 | 13 Rhagfyr 2016 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 21 JUNE 2001 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEED DATED 26 SEPT 2001
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF CHILDREN AND ADULTS WITH SPECIAL NEEDS THROUGH THE PROVISION OF SOUND AND MUSIC TECHNOLOGY
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window