Hanes ariannol THE MICHAEL GAME CHARITY
Rhif yr elusen: 1087285
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (24 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.31m | £35.37k | £35.68k | £16.67k | £14.81k | |
|
Cyfanswm gwariant | £48.12k | £50.84k | £536.27k | £506.43k | £50.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.31m | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.30k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.31m | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £17.47k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £30.65k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.47k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £6.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £30.65k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.