THE RYCOTE BUILDINGS CHARITABLE FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Restoration, preservation, repair, maintenance, improvement, beautification and reconstruction of Rycote Barn and of Rycote Chapel as a religious building of importance and of monuments, fittings, fixtures and glass in the Chapel and its wider churchyard. The paying of the stipend and expenses of an incumbent. Use of Barn and Chapel for other charitable purposes by local and national charities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 20 Gorffennaf 2001: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARCO COMPAGNONI | Ymddiriedolwr | 03 February 2023 |
|
|||||||
SARAH JANE TAYLOR | Ymddiriedolwr | 03 February 2023 |
|
|||||||
Dr Henry Bernard Charles Taylor | Ymddiriedolwr | 03 February 2023 |
|
|
||||||
MR JOHN MANSER CBE DL | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
BERNARD JOHN TAYLOR CVO,CBE,DL | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £128.03k | £35.59k | £10.96k | £24.68k | £20.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £149.06k | £23.53k | £21.22k | £29.06k | £26.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 25 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 27 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 01 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 01 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 27 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 27 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 16 MAY 2001
Gwrthrychau elusennol
(A) THE PRESERVATION RESTORATION REPAIR MAINTENANCE IMPROVEMENT BEAUTIFICATION AND RECONSTRUCTION OF RYCOTE CHAPEL OF ST MICHAEL AND ALL ANGELS (THE "CHAPEL") IN THE BENEFICE OF GREAT MILTON WITH LITTLE MILTON AND GREAT HASELEY IN THE DIOCESE OF OXFORD AS A RELIGIOUS BUILDING AND AS A BUILDING OF HISTORICAL IMPORTANCE AND ARCHITECTURAL VALUE AND OF MONUMENTS FITTINGS FIXTURES AND GLASS IN THE CHAPEL AND OF THE CHURCHYARD BELONGING TO THE CHAPEL; (B) THE PRESERVATION RESTORATION REPAIR MAINTENANCE IMPROVEMENT BEAUTIFICATION AND RECONSTRUCTION OF RYCOTE BARN (A GRADE II LISTED BARN SITUATED 50 METRES SOUTH WEST OF RYCOTE ESTATE, OXFORDSHIRE) AS A BUILDING OF HISTORICAL AND ARCHITECTURAL INTEREST; (C) PAYING OR AUGMENTING THE STIPEND OF THE INCUMBENT OF THE CHAPEL OR ANY OTHER PRIEST LICENSED TO SERVE IN THE CHAPEL AND DEFRAYING THE EXPENSES OF HIS OFFICE; AND (D) THE PROMOTION OF SUCH OTHER PURPOSES BEING EXCLUSIVELY CHARITABLE ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Maes buddion
SEE OBJECTS CLAUSE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
C/OTHE ESTATE OFFICE
RYCOTE PARK
THAME
OXFORDSHIRE
OX9 2PE
- Ffôn:
- 01844210210
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window