THE BRIGHTSPACE FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To enable, promote and demonstrate sustainable development within the county of Herefordshire
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Swydd Henffordd
Llywodraethu
- 27 Awst 2002: Cofrestrwyd
- THE BULMER FOUNDATION (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Nancy Gwendoline Oakes | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|||||
David Norman Bailey | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|
||||
Rev Nicholas Read | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|
||||
David William Sowerbutts | Ymddiriedolwr | 30 April 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £43.37k | £20.50k | £16.73k | £5.97k | £17.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £53.41k | £29.40k | £37.51k | £15.75k | £8.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 10 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 19 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 20 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 07 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 07 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION DATED 23 MARCH 2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 15 JULY 2002. AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 07 NOV 2016
Gwrthrychau elusennol
IN THIS CLAUSE "SUSTAINABLE DEVELOPMENT" AND "SUSTAINABLE METHODS" MEANS DEVELOPMENT AND METHODS RESPECTIVELY, THAT MEET THE NEEDS OF THE PRESENT GENERATION WITHOUT COMPROMISING THE ABILITY OF FUTURE GENERATIONS TO MEET THEIR OWN NEEDS. THE OBJECTS OF THE BULMER FOUNDATION SHALL BE (A) THE ADVANCEMENT OF THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE PRINCIPLES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN LAND AND ESTATE MANAGEMENT AND USE, SUSTAINABLE METHODS OF AGRICULTURE, HORTICULTURE, SILVICULTURE AND ORGANIC FARMING. (B) TO CONDUCT RESEARCH INTO THE SOCIAL, ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL EFFECTS OF LAND AND ESTATE MANAGEMENT AND USE CONDUCTED IN ACCORDANCE WITH THE PRINCIPLES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND SUSTAINABLE METHODS OF AGRICULTURE, HORTICULTURE, SILVICULTURE AND ORGANIC FARMING AND TO DISSEMINATE THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH. (C) THE PROMOTION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC OF URBAN OR RURAL REGENERATION IN AREAS OF SOCIAL AND ECONOMIC DEPRIVATION (AND IN PARTICULAR BUT NOT LIMITED TO THE COUNTY OF HEREFORDSHIRE) BY ALL OR ANY OF THE FOLLOWING MEANS (I) THE CONSERVATION, AND PROTECTION OF THE ENVIRONMENT (II) THE RELIEF OF POVERTY (III) THE RELIEF OF UNEMPLOYMENT (IV) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, TRAINING OR RETRAINING, PARTICULARLY AMONGST THE YOUNG, THE UNEMPLOYED AND THOSE SUFFERING FROM OR RECOVERING FROM ADDICTION TO DRUGS, ALCOHOL OR ANY OTHER SUBSTANCE AND PROVIDING SUCH PEOPLE WITH WORK EXPERIENCE (V) THE PROVISION OF FINANCIAL ASSISTANCE, TECHNICAL ASSISTANCE OR BUSINESS ADVICE OR CONSULTANCY IN ORDER TO PROVIDE TRAINING AND EMPLOYMENT OPPORTUNITIES FOR THE UNEMPLOYED IN CASES OF FINANCIAL OR OTHER CHARITABLE NEED THROUGH HELP IN SETTING UP THEIR OWN BUSINESS OR TO EXISTING BUSINESSES (VI) THE CREATION OF TRAINING AND EMPLOYMENT OPPORTUNITIES BY THE PROVISION OF WORKSPACE, BUILDINGS AND /OR LAND FOR USE ON FAVOURABLE TERMS D) THE PROMOTION OF SUCH EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES OR PURPOSE OR SUCH EXCLUSIVELY CHARITABLE INSTITUTIONS OR INSTITUTION AT SUCH TIMES AND IN SUCH MANNER AS MAY FROM TIME TO TIME BE DETERMINED SUBJECT TO THE WRITTEN CONSENT OF THE CHARITY COMMISSIONERS FOR ENGLAND AND WALES.
Maes buddion
AREAS OF SOCIAL AND ECONOMIC DEPRIVATION (AND IN PARTICULAR BUT NOT LIMITED TO THE COUNTY OF HEREFORDSHIRE)
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HEREFORD CIDER MUSEUM
THE CIDER MILLS
21 RYELANDS STREET
HEREFORD
HR4 0LW
- Ffôn:
- 01432378409
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window