STRATFORD RENAL UNIT TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Fund raising and providing 'comfort' resources for dialysis patients above that normally provided by the NHS
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Chwaraeon/adloniant
- Dibenion Elusennol Erall
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 09 Hydref 2002: Cofrestrwyd
- STRATFORD RENAL UNIT (Enw blaenorol)
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colin Charman | Ymddiriedolwr | 27 February 2023 |
|
|
||||||
Patrick Graham Thomas Watson | Ymddiriedolwr | 14 November 2019 |
|
|
||||||
Lynne Smith | Ymddiriedolwr | 26 January 2017 |
|
|
||||||
John Stuart Elliott | Ymddiriedolwr | 26 January 2017 |
|
|||||||
Jane Turney | Ymddiriedolwr | 26 January 2017 |
|
|
||||||
Susan Burton | Ymddiriedolwr | 03 April 2014 |
|
|
||||||
Susan Margaret Wheeler | Ymddiriedolwr | 09 March 2011 |
|
|
||||||
GERALD WHEELER | Ymddiriedolwr | 09 March 2011 |
|
|
||||||
CAROLINE WATSON | Ymddiriedolwr | 23 April 2009 |
|
|
||||||
MERCY TURNEY | Ymddiriedolwr | 31 August 2004 |
|
|
||||||
BARBARA CASSIDY | Ymddiriedolwr | 31 August 2004 |
|
|
||||||
TONY BIRD OBE | Ymddiriedolwr | 02 September 2002 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.54k | £3.83k | £1.85k | £1.37k | £590 | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.98k | £4.57k | £3.42k | £4.09k | £4.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 10 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 08 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 20 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 13 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 24 Medi 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 2 SEPTEMBER 2002 AS AMENDED 8TH MARCH 2007
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ("THE OBJECTS") ARE:- THE RELIEF OF PERSONS SUFFERING FROM RENAL PROBLEMS AND ASSOCIATED CONDITIONS PRIMARILY BY THE PROVISION OF: (1) ADVICE INFORMATION AND SUPPORT TO SUCH PATIENTS AND THEIR CARERS (2) EQUIPMENT AND FACILITIES NOT NORMALLY PROVIDED BY THE HEALTH AUTHORITY (3) FACILITIES FOR RECREATION AND OTHER LEISURE-TIME OCCUPATION FOR SUCH PATIENTS AND THEIR CARERS IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE
Maes buddion
NOT DEFINED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CHARNWOOD
10 Hillside Road
STRATFORD-UPON-AVON
CV37 9EB
- Ffôn:
- 01789268954
- E-bost:
- Stratfordrut@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window