Ymddiriedolwyr STRATFORD RENAL UNIT TRUST
Rhif yr elusen: 1094103

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colin Charman | Ymddiriedolwr | 27 February 2023 |
|
|
||||||
Patrick Graham Thomas Watson | Ymddiriedolwr | 14 November 2019 |
|
|
||||||
Lynne Smith | Ymddiriedolwr | 26 January 2017 |
|
|
||||||
John Stuart Elliott | Ymddiriedolwr | 26 January 2017 |
|
|||||||
Jane Turney | Ymddiriedolwr | 26 January 2017 |
|
|
||||||
Susan Burton | Ymddiriedolwr | 03 April 2014 |
|
|
||||||
Susan Margaret Wheeler | Ymddiriedolwr | 09 March 2011 |
|
|
||||||
GERALD WHEELER | Ymddiriedolwr | 09 March 2011 |
|
|
||||||
CAROLINE WATSON | Ymddiriedolwr | 23 April 2009 |
|
|
||||||
MERCY TURNEY | Ymddiriedolwr | 31 August 2004 |
|
|
||||||
BARBARA CASSIDY | Ymddiriedolwr | 31 August 2004 |
|
|
||||||
TONY BIRD OBE | Ymddiriedolwr | 02 September 2002 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.