VERYAN PARISH HALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Sports/recreation Religious activities Community events Clubs/recreational events
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2023
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Cernyw
Llywodraethu
- 09 Awst 2001: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Wilson | Ymddiriedolwr | 22 January 2020 |
|
|||||
Carol Ann Sherwood | Ymddiriedolwr | 31 October 2018 |
|
|
||||
Graham John Webb | Ymddiriedolwr | 31 October 2018 |
|
|
||||
Robert John Field | Ymddiriedolwr | 31 October 2018 |
|
|||||
SHANE TRENEARY | Ymddiriedolwr | 05 October 2016 |
|
|
||||
KATHRYN WALKER | Ymddiriedolwr | 05 October 2016 |
|
|
||||
JACKIE CLARK | Ymddiriedolwr | 05 October 2016 |
|
|
||||
JULIE JOHNS | Ymddiriedolwr | 05 October 2015 |
|
|
||||
LIN REES | Ymddiriedolwr | 05 October 2015 |
|
|
||||
BARBARA CARTER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LINDA LOHMANN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LORNA COUCH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SUSAN EDITH Powell | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.51k | £41.61k | £19.35k | £34.28k | £11.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.22k | £14.84k | £21.12k | £64.16k | £6.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 19 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 19 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 07 Awst 2024 | 99 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 29 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 29 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 28 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 21 Gorffennaf 2021 | 82 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 21 Gorffennaf 2021 | 82 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 25 MAY 2001
Gwrthrychau elusennol
THE PROPERTY AND THE TRUST FUND AND ITS INCOME SHALL BE APPLIED FOR THE PURPOSES OF A VILLAGE HALL FOR THE USE OF THE INHABITANTS OF THE PARISH OF VERYAN WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, AGE, DISABILITY, NATIONALITY, RACE OR POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, INCLUDING USE OF THE PROPERTY FOR MEETINGS, LECTURES AND CLASSES OR OTHER FORMS OF RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS.
Maes buddion
PARISH OF VERYAN
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
PENNARE WARTHA
VERYAN
TRURO
TR2 5PH
- Ffôn:
- 01872501886
- E-bost:
- wendyhopper01@btinternet.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window