ymddiriedolwyr CARYMOOR ENVIRONMENTAL TRUST
Rhif yr elusen: 1089668
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTINA LILLIAN KENNEDY | Cadeirydd | 11 November 2011 |
|
|||||
Josiah Knights | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|
||||
David Charles Boyer | Ymddiriedolwr | 16 November 2021 |
|
|
||||
Richard John Trevithick Waller | Ymddiriedolwr | 09 November 2018 |
|
|
||||
John Parry | Ymddiriedolwr | 09 November 2018 |
|
|||||
Susan Mary Brandon Craig | Ymddiriedolwr | 09 November 2018 |
|
|
||||
Leslie Greaves | Ymddiriedolwr | 27 February 2015 |
|
|
||||
JONATHAN CHARLES PRING | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.