Ymddiriedolwyr MOUNT VIEW PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1087965

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rachel simms | Cadeirydd | 03 July 2023 |
|
|
||||
Claire Schorb | Ymddiriedolwr | 06 November 2024 |
|
|
||||
Jack wilkinson | Ymddiriedolwr | 06 June 2024 |
|
|
||||
Helen Ashurst | Ymddiriedolwr | 16 January 2023 |
|
|
||||
Maeve Black | Ymddiriedolwr | 10 October 2022 |
|
|
||||
Terri Ennals | Ymddiriedolwr | 10 October 2022 |
|
|
||||
Zoe Drew | Ymddiriedolwr | 02 September 2021 |
|
|
||||
TINA SHEEDY | Ymddiriedolwr | 21 June 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.